Klaus Silberbauer Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRESENCE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 288.897' DKK CREUNA A/S (Nu: C Transit A/S) (2020) |
Største underskud: | -27.604' DKK CREUNA A/S (Nu: C Transit A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 290.184' DKK CREUNA A/S (Nu: C Transit A/S) (2020) |
Største gæld: | 113.543' DKK Manyone A/S (2021) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos THINK! DIGITAL ApS (Nu: Manyone Denmark ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SILBERBAUER HOLDING ApS (13 år) |
Seed: 524914539
Det hele startede for alvor en dag i 1999 i PRESENCE ApS (tidligere VICH 5600 ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Klaus Silberbauer Andersen i 1 år, før fratrædelsen d. 2. marts 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SILBERBAUER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
THINK! DIGITAL HOLDING ApS
Via SILBERBAUER HOLDING ApS -
Manyone A/S
Via THINK! DIGITAL HOLDING ApS -
Manyone Denmark ApS
Via Manyone A/S
Direktørposter (2)
-
SILBERBAUER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2011 -
THINK! DIGITAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
Manyone A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Manyone A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
GROUNDWORKS ApS (Nu: Manyone Denmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2022
Registreringsdato: 09.02.2022 -
Terroir Vinhandel ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017
Blå bog (fortsat)
Klaus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via THINK! DIGITAL HOLDING ApS -
Direktør og Reel ejer
19.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
15.09.2011 - Stadig aktiv
Direktør
19.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.09.2011 - 09.02.2022
Reel ejer
01.12.2011 - 30.10.2018
Ejerandel: 25% -
Direktør
09.11.2015 - 27.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Silberbauer Andersen er desuden indehaver af holdingselskabet THINK! DIGITAL HOLDING ApS (25% ejerskab). Gennem holdingselskabet THINK! DIGITAL HOLDING ApS ejes der også andele i Manyone A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Klaus Silberbauer Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor GROUNDWORKS HOLDING ApS (Nu: THINK! DIGITAL HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 45.588' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ApS STAKE NR. 1586 (Nu: SILBERBAUER HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.668' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.665' DKK (THINK! DIGITAL ApS (Nu: Manyone Denmark ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.094' DKK (Manyone A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.019' DKK (Manyone A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.089' DKK (ApS STAKE NR. 1586 (Nu: SILBERBAUER HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Mads Riisager Gustafsen.