Klavs Tarp
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Strukturel Fysioterapi v/ Klavs Tarp (Ejer) |
Største overskud: | 34' DKK Bodyspaces IVS (2019) |
Største underskud: | -1.678' DKK OUCH ApS (2023) |
Største egenkapital: | 803' DKK OUCH ApS (2020) |
Største gæld: | 5.007' DKK OUCH ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos OUCH ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Strukturel Fysioterapi v/ Klavs Tarp (14 år 11 måneder) |
Seed: 353474644
Det hele startede for alvor en dag i 2008 ved Strukturel Fysioterapi v/ Klavs Tarp (tidligere Fysioterapeut Klavs Tarp) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Klavs Tarp der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Klavs i 14 år 11 måneder, før stoppet den 17. april 2023.
Virksomheden opererede indenfor fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. april 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bodyspaces IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65% -
Møhl Tarp Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OUCH ApS
Via Møhl Tarp Holding ApS
Direktørposter (2)
-
OUCH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2018 -
Møhl Tarp Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2018
Tidslinje (12)
-
Fysioterapeut Klavs Tarp (Nu: Strukturel Fysioterapi v/ Klavs Tarp) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
Bodyspaces IVS
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2019
Registreringsdato: 11.04.2019 -
BodySpaces.com ApS (Nu: OUCH ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2018
Registreringsdato: 11.10.2018
Blå bog (fortsat)
Klavs har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2008 - 17.04.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
11.10.2018 - 05.01.2020
Direktør
11.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.01.2020 - 23.10.2020
Reel ejer
24.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63,87% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.02.2016 - 11.04.2019
Reel ejer
13.02.2016 - 29.11.2017
Ejer
20.11.2017 - 19.01.2018
Reel ejer
30.11.2017 - 19.01.2018
Ejer
20.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Klavs Tarp er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Møhl Tarp Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -131' DKK. Igennem holdingselskabet Møhl Tarp Holding ApS har Klavs derfor også ejerandele i OUCH ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Klavs Tarp, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Bodyspaces IVS kunne offentliggøre et overskud på 34' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor OUCH ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.678' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.678' DKK (OUCH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -131' DKK (Møhl Tarp Holding IVS (Nu: Møhl Tarp Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.592' DKK (OUCH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klavs' netværk er Jens Quitzau Adolphsen.