Jens Quitzau Adolphsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. feb. 2016 (8 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bodyspaces IVS (Ejer) |
Største overskud: | 34' DKK Bodyspaces IVS (2019) |
Største underskud: | -1.678' DKK BodySpaces.com ApS (Nu: OUCH ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 803' DKK BodySpaces.com ApS (Nu: OUCH ApS) (2020) |
Største gæld: | 5.007' DKK BodySpaces.com ApS (Nu: OUCH ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BodySpaces.com ApS (Nu: OUCH ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bodyspaces IVS (6 år 8 måneder) |
Seed: 468943225
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2016 i Bodyspaces IVS i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Jens Pelle Marker, Mattias Christoffer Leth-Hardrup, Klavs Tarp, Elvi Rohde Nissen, Mads Kristian Overgaard, SKAANILD & PARTNERS ApS at Jens Quitzau Adolphsen stiftede Bodyspaces IVS den dag i februar 2016. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jens i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 19. januar 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor computerprogrammering. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2019 viste et overskud på 34' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bodyspaces IVS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 20-24.99% -
Jens Q A Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OUCH ApS
Via Jens Q A Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Jens Q A Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
OUCH ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.10.2018
Tidslinje (6)
-
BodySpaces.com ApS (Nu: OUCH ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2018
Registreringsdato: 11.10.2018 -
Jens Q A Holding IVS (Nu: Jens Q A Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.10.2018
Registreringsdato: 08.10.2018 -
Jens Q A Holding IVS (Nu: Jens Q A Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 08.10.2018
Registreringsdato: 08.10.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.10.2018 - 05.01.2020
Bestyrelsesmedlem
11.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.01.2020 - 23.10.2020
Reel ejer
24.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,82% -
Stifter og Ejer
13.02.2016 - 19.01.2018
Ejer
20.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Jens Quitzau Adolphsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jens Q A Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -40' DKK. Gennem sit holdingselskab Jens Q A Holding ApS har Jens dermed også andele i OUCH ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Quitzau Adolphsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Bodyspaces IVS landede et overskud på 34' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Bodyspaces IVS landede et underskud på 32' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.678' DKK (BodySpaces.com ApS (Nu: OUCH ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -40' DKK (Jens Q A Holding IVS (Nu: Jens Q A Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.592' DKK (BodySpaces.com ApS (Nu: OUCH ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Klavs Tarp.