Thomas Møller Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Partrederi S430 Well-Bank (Ejer) |
Største overskud: | 2.342' DKK S 107 Skagerak ApS (2022) |
Største underskud: | -15.798' DKK S 107 Skagerak ApS (2023) |
Største egenkapital: | 27.495' DKK S 107 Skagerak ApS (2020) |
Største gæld: | 103.933' DKK S 107 Skagerak ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos S 107 Skagerak ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Partrederi S430 Well-Bank (10 år 5 måneder) |
Seed: 1691303220
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2008 i Partrederi S430 Well-Bank med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Svend Aage Bang Andersen, Jens Christian Bang Andersen at Thomas Møller Kristiansen stiftede Partrederi S430 Well-Bank den dag i juli 2008. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 10 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 12. december 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen havfiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S 430 WELL-BANK HOLDING ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
S 107 Skagerak ApS
Via S 430 WELL-BANK HOLDING ApS -
FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2005 ApS
Via S 107 Skagerak ApS -
SKAGEN GOURMET REJER ApS
Via S 107 Skagerak ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
S 430 WELL-BANK ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018 -
S 430 WELL-BANK HOLDING ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018 -
Partrederi S430 Well-Bank (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2018
Registreringsdato: 12.12.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,5% -
Stifter og Ejer
17.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,93% -
Reel ejer
12.09.2018 - 10.07.2020
Ejerandel: 15,3% -
Stifter og Ejer
29.06.2018 - 20.12.2018
Reel ejer
29.06.2018 - 20.12.2018
Reel ejer
17.12.2018 - 10.07.2020
Ejerandel: 20,93% -
Stifter og Ejer
01.07.2008 - 12.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Møller Kristiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S 430 WELL-BANK HOLDING ApS (20,93% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.221' DKK. Igennem holdingselskabet S 430 WELL-BANK HOLDING ApS har Thomas derfor også ejerandele i S 107 Skagerak ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Møller Kristiansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor S 430 WELL-BANK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 878' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor S 430 WELL-BANK HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 6.196' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.798' DKK (S 107 Skagerak ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.236' DKK (S 107 Skagerak ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.221' DKK (S 430 WELL-BANK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jens Christian Bang Andersen.