Mads Faith Hancock
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | kold & hanc I/S (Ejer) |
Største overskud: | 5.596' DKK RICH & HANC. ApS (Nu: Rich & Hanc. ApS) (2022) |
Største underskud: | -773' DKK RICH & HANC Int'l ApS (Nu: FLATLIST Eyewear ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 7.697' DKK RICH & HANC. ApS (Nu: Rich & Hanc. ApS) (2022) |
Største gæld: | 7.035' DKK the PACKAGE 86 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos RICH & HANC. ApS (Nu: Rich & Hanc. ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Rich & Hanc. ApS (9 år 9 måneder) |
Seed: 1654595468
Det hele startede i 2008 ved kold & hanc I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jens Kold Utzon at Mads Faith Hancock stiftede kold & hanc I/S den dag i oktober 2008. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mads i 1 år, før stoppet den 14. oktober 2009.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
the PACKAGE 86 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rich & Hanc. ApS
Via the PACKAGE 86 ApS
Direktørposter (2)
-
the PACKAGE 86 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2020 -
Rich & Hanc. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
RICH & HANC Int'l ApS (Nu: FLATLIST Eyewear ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2023
Registreringsdato: 28.08.2023 -
airwalk aps (Nu: DrN Administration aps)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020 -
RICH & HANC Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2020
Registreringsdato: 02.07.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.03.2017 - 15.01.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
21.11.2014 - 30.12.2023
Direktør
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejer
20.05.2016 - 14.06.2020
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
28.06.2017 - 01.11.2020
Reel ejer
28.06.2017 - 01.10.2020
Ejerandel: 30% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.03.2017 - 02.07.2020
Ejerandel: 50%
Mads Faith Hancock er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn the PACKAGE 86 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.775' DKK. Gennem holdingselskabet the PACKAGE 86 ApS har Mads derfor også andele i Rich & Hanc. ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mads Faith Hancock, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RICH & HANC. ApS (Nu: Rich & Hanc. ApS) kunne fremvise et overskud på 5.596' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RICH & HANC Int'l ApS (Nu: FLATLIST Eyewear ApS) kunne fremvise et underskud på 773' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.406' DKK (the PACKAGE 86 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 522' DKK (RICH & HANC Int'l ApS (Nu: FLATLIST Eyewear ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.652' DKK (RICH & HANC. ApS (Nu: Rich & Hanc. ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -733' DKK (RICH & HANC Int'l ApS (Nu: FLATLIST Eyewear ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Kasper Weinrich Schübeler.