Kasper Weinrich Schübeler
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | rich & hanc. agency 82 v/Kasper Weinrich Schübeler (Ejer) |
Største overskud: | 7.637' DKK Spacejam ApS (2023) |
Største underskud: | -773' DKK FLATLIST Eyewear ApS (2022) |
Største egenkapital: | 9.125' DKK Spacejam ApS (2023) |
Største gæld: | 3.585' DKK RICH & HANC. ApS (Nu: Rich & Hanc. ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos RICH & HANC. ApS (Nu: Rich & Hanc. ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Rich & Hanc. ApS (9 år 1 måned) |
Seed: 1724522641
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2012 i rich & hanc. agency 82 v/Kasper Weinrich Schübeler som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kasper Weinrich Schübeler der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kasper i 4 år, inden stoppet d. 30. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Spacejam ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FLATLIST Eyewear ApS
Via Spacejam ApS
Direktørposter (2)
-
FLATLIST Eyewear ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2017 -
Spacejam ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
FLATLIST Eyewear ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
FLATLIST Eyewear ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
RICH & HANC. ApS (Nu: Rich & Hanc. ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2023
Registreringsdato: 28.08.2023 -
RICH & HANC Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2020
Registreringsdato: 02.07.2020
Blå bog (fortsat)
Kasper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.03.2017 - 14.01.2024
Direktør
13.03.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.01.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
21.11.2014 - 31.12.2023
Direktør
01.01.2015 - 28.08.2023
Ejer
20.05.2016 - 14.06.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
28.06.2017 - 01.10.2020
Ejerandel: 30% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.03.2017 - 02.07.2020
Ejerandel: 50-66.65%
Kasper Weinrich Schübeler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Spacejam ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.125' DKK. Igennem sit holdingselskab Spacejam ApS har Kasper dermed også ejerandele i FLATLIST Eyewear ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Kasper Weinrich Schübeler, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Spacejam ApS fremviste et overskud på 7.637' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FLATLIST Eyewear ApS fremviste et underskud på 773' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.637' DKK (Spacejam ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 522' DKK (FLATLIST Eyewear ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.125' DKK (Spacejam ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -733' DKK (FLATLIST Eyewear ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Mads Faith Hancock.