Christina Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lind & leFevre v/Christina Hansen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -594' DKK Nocat Studio ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 6' DKK Mace & Co Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.441' DKK Nocat Studio ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mace & Co Holding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mace & Co Holding ApS (3 år 5 måneder) |
Seed: 1407056623
Det begyndte den dag i 2009 hos Lind & leFevre v/Christina Hansen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Christina Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Christina i 4 måneder, inden stoppet den 11. september 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. september 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mace & Co Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nocat Studio ApS
Via Mace & Co Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nocat Studio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2021 -
Mace & Co Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2021
Tidslinje (9)
-
Mace & Co Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
Mace & Co Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
Nocat Studio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021
Blå bog (fortsat)
Christina har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2021 - 12.12.2022
Direktør
01.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.12.2022 - 15.01.2024
Reel ejer
16.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 58% -
Direktør
06.03.2011 - 21.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.03.2011 - 04.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2009 - 11.09.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christina Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mace & Co Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -20' DKK. Gennem sit holdingselskab Mace & Co Holding ApS har Christina dermed også andele i Nocat Studio ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Christina Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Nocat Studio ApS landede et underskud på 594' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 532' DKK (Nocat Studio ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -20' DKK (Mace & Co Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.086' DKK (Nocat Studio ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Nicole Madeleine Grandjean.