Jan Andreas Neiiendam
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EGMONT PUBLISHING KIDS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 18.608' DKK NORDIC LICENSING COMPANY A/S (2021) |
Største underskud: | -16.916' DKK FONDEN COPENHAGEN FILM FUND (2015) |
Største egenkapital: | 25.477' DKK FONDEN COPENHAGEN FILM FUND (2013-14) |
Største gæld: | 28.621' DKK EGMONT SERIEFORLAGET A/S (Nu: EGMONT PUBLISHING KIDS A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos NORDIC LICENSING COMPANY A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af BusinessWise v/Jan Neiiendam (15 år 3 måneder) |
Seed: 270108585
Det begyndte den dag i 2004 ved EGMONT PUBLISHING KIDS A/S (tidligere EGMONT SERIEFORLAGET A/S) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jan Andreas Neiiendam i 4 år, før fratrædelsen den 11. december 2008.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 4.780' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 7. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BusinessWise v/Jan Neiiendam
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Vision Denmark
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.05.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
NORDIC LICENSING COMPANY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.01.2016 -
FONDEN COPENHAGEN FILM FUND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2023
Tidslinje (22)
-
Vision Denmark
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
FONDEN COPENHAGEN FILM FUND
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
FONDEN COPENHAGEN FILM FUND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.05.2022 - 27.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
09.12.2020 - 24.04.2023
Bestyrelsesmedlem
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2016 - 17.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Andreas Neiiendam har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved NORDIC LICENSING COMPANY A/S der præsenterede et overskud på 18.608' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN ARSENALET der præsenterede et underskud på 180' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 2016 til i dag hos NORDIC LICENSING COMPANY A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.995' DKK (NORDIC LICENSING COMPANY A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (FONDEN ARSENALET).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.290' DKK (NORDIC LICENSING COMPANY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.221' DKK (FONDEN ARSENALET).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Gunnar Sørensen.