Michael Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Michael Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 6.112' DKK HARDTMINDE LANDBRUG ApS (Nu: KONGEAA AGRO ApS) (2023) |
Største underskud: | -1.439' DKK HARDTMINDE LANDBRUG ApS (Nu: KONGEAA AGRO ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 18.580' DKK RM MASKINER A/S (2021) |
Største gæld: | 100.641' DKK RM MASKINER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos Rostgård Maskinstation A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Michael Jørgensen (12 år 11 måneder) |
Seed: 284079361
Det hele startede for alvor en dag i 2010 ved Michael Jørgensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Jørgensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Michael i 12 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skovvang Københoved ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KONGEAA AGRO ApS
Via Skovvang Københoved ApS -
RM MASKINER A/S
Via Skovvang Københoved ApS -
Rostgård Maskinstation A/S
Via Skovvang Københoved ApS -
Ronnis Maskinstation A/S
Via Skovvang Københoved ApS
Direktørposter (2)
-
RM MASKINER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
Skovvang Københoved ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
RM MASKINER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
Rostgård Maskinstation A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2021 -
Ronnis Maskinstation A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
RM Maskiner MJ Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
MJ Københoved Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
RM Maskiner MJ Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Ejer
12.12.2022 - 28.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.09.2021 - 28.06.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2013 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
25.06.2013 - 31.07.2016
Reel ejer
25.06.2013 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
01.08.2016 - 31.05.2023
Ejer
01.01.2018 - 01.12.2022
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor RM MASKINER A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.706' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HARDTMINDE LANDBRUG ApS (Nu: KONGEAA AGRO ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.439' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.112' DKK (HARDTMINDE LANDBRUG ApS (Nu: KONGEAA AGRO ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 750' DKK (Ronnis Maskinstation A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.488' DKK (RM MASKINER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -350' DKK (Ronnis Maskinstation A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jørgen Hundevad Rostgaard.