Jørgen Hundevad Rostgaard
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 2011 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lausgaard v/Jørgen Rostgaard Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 6.112' DKK KONGEAA AGRO ApS (2023) |
Største underskud: | -1.439' DKK KONGEAA AGRO ApS (2016) |
Største egenkapital: | 21.670' DKK Lausgaard ApS (2023) |
Største gæld: | 100.641' DKK ROSTGÅRD MASKINSTATION P/S (Nu: RM MASKINER A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos Rostgård Maskinstation A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lausgaard v/Jørgen Rostgaard Andersen (11 år) |
Seed: 912492409
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2011 ved Lausgaard v/Jørgen Rostgaard Andersen (tidligere Rostgård Landbrug v/Jørgen Rostgaard Andersen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jørgen Hundevad Rostgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jørgen i 11 år, før stoppet den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lausgaard ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KONGEAA AGRO ApS
Via Lausgaard ApS -
RM MASKINER A/S
Via Lausgaard ApS -
Rostgård Maskinstation A/S
Via Lausgaard ApS -
Ronnis Maskinstation A/S
Via Lausgaard ApS
Direktørposter (2)
-
Rostgård Maskinstation A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2021 -
Lausgaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
KONGEAA AGRO ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.01.2021 -
RM MASKINER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2023 -
Ronnis Maskinstation A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2023
Tidslinje (42)
-
RM Maskiner JR Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
JR Københoved Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
RM Maskiner JR Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
29.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Ejer og Direktør
12.12.2022 - 28.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.09.2021 - 28.06.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2013 - 31.12.2017
Reel ejer
25.06.2013 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
25.06.2013 - 31.05.2023
Direktør
25.06.2013 - 01.06.2023
Ejer
01.01.2018 - 01.12.2022
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ROSTGÅRD MASKINSTATION P/S (Nu: RM MASKINER A/S) kunne offentliggøre et overskud på 5.706' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KONGEAA AGRO ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.439' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.112' DKK (KONGEAA AGRO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 750' DKK (Ronnis Maskinstation A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.670' DKK (Lausgaard ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -350' DKK (Ronnis Maskinstation A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Michael Jørgensen.