Marie Louise Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYNAMISK INVEST ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejendomsmælger Marie Louise Pedersen (15 år 3 måneder) |
Seed: 1678016332
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i DYNAMISK INVEST ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Marie Louise Pedersen i 9 år 11 måneder, inden stoppet d. 14. november 2011.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. august 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsmælger Marie Louise Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
DYNAMISK INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2011
Registreringsdato: 14.11.2011 -
Ejendomsmælger Marie Petersen (Nu: Ejendomsmælger Marie Louise Pedersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2009
Registreringsdato: 01.07.2009 -
HUSBØRSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2006
Registreringsdato: 12.10.2006
Blå bog (fortsat)
Marie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.11.2001 - 14.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.08.2002 - 12.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Bo Henrik Jakobsen.