Signe Hallas-Møller
Erhvervsaktiv: | 13. jan. 2010 - 27. feb. 2020 |
Karrieren startede hos: | Signe Hallas-Møller (Ejer) |
Største overskud: | 1.060' DKK Scissor Family ApS (2021) |
Største underskud: | -5.663' DKK Scissor Family ApS (2023) |
Største egenkapital: | 21.677' DKK Scissor Family ApS (2022) |
Største gæld: | 567' DKK MOONSPOON SALOON ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Scissor Family Holding ApS (4 år 7 måneder) |
Seed: 852732372
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2010 i Signe Hallas-Møller med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Signe Hallas-Møller der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Signe i , før fratrædelsen d. 1. februar 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. februar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Scissor Family Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Scissor Family ApS
Via Scissor Family Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Scissor Family ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020 -
Scissor Family Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2020
Ejendomme (5)
Tidslinje (11)
-
Scissor Family ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2020
Registreringsdato: 27.02.2020 -
Scissor Family ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020 -
Scissor Family ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020
Blå bog (fortsat)
Signe har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.02.2020 - 27.02.2020
Reel ejer og Direktør
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2012 - 16.01.2015
Ejer
01.10.2012 - 19.04.2017
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
13.01.2010 - 01.02.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Scissor Family ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.060' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Scissor Family ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.663' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.663' DKK (Scissor Family ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.014' DKK (Scissor Family ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.949' DKK (Scissor Family Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Signe' netværk er Søren Alexander Sachs.