Søren Alexander Sachs
Erhvervsaktiv: | 22. sep. 2010 - 16. nov. 2023 |
Karrieren startede hos: | MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.899' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2021) |
Største underskud: | -7.176' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 21.677' DKK Scissor Family ApS (2022) |
Største gæld: | 18.289' DKK YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S (14 år) |
Seed: 303193923
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2010 i MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Søren Alexander Sachs nu bestreddet i 14 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med bøger, papir og papirvarer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 253' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Scissor Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Yellow Umwelt A/S
Via Scissor Holding ApS -
UMWELT ApS
Via Yellow Umwelt A/S -
XTools ApS
Via Yellow Umwelt A/S -
1937 ApS
Via Scissor Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Scissor Family ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020 -
Scissor Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2015 -
Yellow Umwelt A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2010
Tidslinje (11)
-
UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2020
Registreringsdato: 04.06.2020 -
UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 29.05.2020
Registreringsdato: 29.05.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.05.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.06.2020 - 16.11.2023
Reel ejer
01.01.2021 - 24.04.2023
Ejerandel: 25,5% -
Bestyrelsesmedlem
04.06.2014 - Stadig aktiv
Direktør
22.03.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.05.2017 - 21.12.2022
Ejerandel: 25,5%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.899' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Scissor Family ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.663' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 760' DKK (YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.663' DKK (Scissor Family ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.014' DKK (Scissor Family ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -516' DKK (Scissor Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Martin Michael Hansen.