Morten Gerner
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gerner Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 28.137' DKK ANICURA ApS (2018) |
Største underskud: | -42.771' DKK ANICURA ApS (2021) |
Største egenkapital: | 273.116' DKK ANICURA ApS (2022) |
Største gæld: | 438.634' DKK ANICURA ApS (2021) |
Flest årsværk: | 427 årsværk hos ANICURA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANICURA ApS (2 år 11 måneder) |
Seed: 1203788031
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2013 ved Gerner Consulting som Ejer. Morten Gerner købte virksomheden Gerner Consulting den 1. januar 2013. Morten der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Morten i 11 måneder, før fratrædelsen den 19. december 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. december 2013.
Direktørposter (1)
-
Himmelev Dyreklinik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
ADA'S KÆLEDYRSKREMATORIUM ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 20.10.2021 -
ANICURA ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 18.10.2021 -
AniCura Køge Dyrehospital ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 20.10.2021 -
ANICURA PROPERTY ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (55)
-
Himmelev Dyreklinik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
Anicura KBH Dyrehospital Komplementarselskab ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
Anicura Københavns Dyrehospital P/S (Nu: Anicura Københavns Dyrehospital ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Gerner har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Anicura Aarhus Dyrehospital A/S (Nu: Anicura Aarhus Dyrehospital ApS) der præsenterede et overskud på 14.991' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ANICURA ApS der præsenterede et underskud på 42.771' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 11 måneder fra 2021 til i dag hos ANICURA ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.293' DKK (ADA'S KÆLEDYRSKREMATORIUM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 271.118' DKK (ANICURA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.693' DKK (Himmelev Dyreklinik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Tanja Sølvkjær Frandsen.