Maria Bruno-Erland
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 2007 - 13. maj 2011 |
Karrieren startede hos: | P.E. HOLDING HOLBÆK ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 15.397' DKK P.E. HOLDING HOLBÆK ApS (2021) |
Største underskud: | -5.732' DKK P.E. HOLDING HOLBÆK ApS (2022) |
Største egenkapital: | 73.195' DKK P.E. HOLDING HOLBÆK ApS (2021) |
Største gæld: | 16.221' DKK P.E. HOLDING HOLBÆK ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos P.E. HOLDING HOLBÆK ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af P.E. HOLDING HOLBÆK ApS (16 år 11 måneder) |
Seed: 99749198
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2007 hos P.E. HOLDING HOLBÆK ApS som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Maria Bruno-Erland købte en andel af virksomheden den 1. oktober 2007 og fik en andel på 15%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Maria af: Per Erland og David Bruno-Erland. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Maria nu besiddet i , og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor kombinerede administrationsserviceydelser.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P.E. HOLDING HOLBÆK ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
INVESTERINGSSELSKABET SST A/S
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
1CT EQUITY II K/S
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
myPallet ApS
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
MyPallet International ApS
Via myPallet ApS -
MyPallet IT ApS
Via myPallet ApS -
Greenergy Invest ApS
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
Solartag ApS
Via Greenergy Invest ApS -
Nordic NDC ApS
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS
Tidslinje (5)
-
P.E. HOLDING HOLBÆK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
P.E. HOLDING HOLBÆK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2015
Registreringsdato: 07.01.2015 -
Psykolog Maria Bruno-Erland (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.05.2011
Registreringsdato: 13.05.2011
Blå bog (fortsat)
Maria har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2007 - 01.10.2007
Ejer
01.10.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.01.2015 - 03.04.2024
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - 13.05.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor P.E. HOLDING HOLBÆK ApS fremviste et overskud på 15.397' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor P.E. HOLDING HOLBÆK ApS fremviste et underskud på 5.732' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Per Erland.