Per Erland
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1978 (46 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | P. E. CASA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.190' DKK REMMER A/S (Nu: 6R ApS) (2022) |
Største underskud: | -8.859' DKK PAPIRGÅRDEN A/S. HOLBÆK (Nu: P. E. CASA A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 241.203' DKK Greenergy Invest ApS (2020) |
Største gæld: | 28.133' DKK PAPIRGÅRDEN A/S. HOLBÆK (Nu: P. E. CASA A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos REMMER A/S (Nu: 6R ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P. E. CASA A/S (45 år 11 måneder) |
Seed: 302023586
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for nu flere år siden ved P. E. CASA A/S (tidligere PAPIRGÅRDEN A/S. HOLBÆK) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Per Erland i 45 år 11 måneder, før fratrædelsen den 11. december 2023.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 3.709' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 18. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P.E. HOLDING HOLBÆK ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
INVESTERINGSSELSKABET SST A/S
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
1CT EQUITY II K/S
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
myPallet ApS
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
MyPallet International ApS
Via myPallet ApS -
MyPallet IT ApS
Via myPallet ApS -
Greenergy Invest ApS
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
Solartag ApS
Via Greenergy Invest ApS -
Nordic NDC ApS
Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS
Bestyrelsesposter (4)
-
DUBAI COMMERCIAL INVESTMENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2008 -
Greenergy Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2023 -
Nordic NDC ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.08.2024 Ny -
MyPallet IT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (98)
-
CONSIT GRUPPEN ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Nordic NDC ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
P.E. HOLDING HOLBÆK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via P.E. HOLDING HOLBÆK ApS -
Reel ejer
07.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 02.01.2023
Reel ejer
01.01.2022 - 30.12.2023
Reel ejer
31.12.2023 - 07.03.2024
Reel ejer
08.03.2024 - 05.08.2024
Reel ejer
06.08.2024 - 02.09.2024
Ejerandel: 38,5% -
Reel ejer
21.07.2021 - 02.09.2021
Bestyrelsesmedlem
21.07.2021 - 09.03.2023
Reel ejer
03.09.2021 - 30.12.2023
Reel ejer
31.12.2023 - 15.08.2024
Reel ejer
16.08.2024 - 02.09.2024
Ejerandel: 36,4%
Per Erland har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ApS KBIL 9 NR. 2064 (Nu: P.E. HOLDING HOLBÆK ApS) der præsenterede et overskud på 15.397' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved PAPIRGÅRDEN A/S. HOLBÆK (Nu: P. E. CASA A/S) der præsenterede et underskud på 8.859' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 37 forskellige selskaber (heraf 23 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 45 år 11 måneder fra 1978 til 2023 hos P. E. CASA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.135' DKK (ApS KBIL 9 NR. 2064 (Nu: P.E. HOLDING HOLBÆK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.727' DKK (REMMER A/S (Nu: 6R ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 69.020' DKK (ApS KBIL 9 NR. 2064 (Nu: P.E. HOLDING HOLBÆK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.018' DKK (MyPallet IT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Maria Bruno-erland.