Mark Moore Højer
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Moore Electric Consulting v/Mark Moore Højer (Ejer) |
Største overskud: | 1.042' DKK MJ Udlejning 2020 ApS (2022) |
Største underskud: | -109' DKK Moore Invest ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.028' DKK MJ Udlejning 2020 ApS (2023) |
Største gæld: | 12.825' DKK MJ Udlejning 2020 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MJ Udlejning 2020 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Moore Invest Holding ApS (7 år 6 måneder) |
Seed: 707120035
Det begyndte for alvor dengang i 2011 ved Moore Electric Consulting v/Mark Moore Højer (tidligere MooreElectric Consulting@gmail.com v/Mark Højer v/Mark Moore Højer) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mark Moore Højer der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mark i 7 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Moore Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MJ Udlejning 2020 ApS
Via Moore Invest Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Moore Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2017 -
MJ Udlejning 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Moore Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
MJ Udlejning 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
MooreElectric Consulting@gmail.com v/Mark Højer v/Mark Moore Højer (Nu: Moore Electric Consulting v/Mark Moore Højer) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2018
Registreringsdato: 30.06.2018
Blå bog (fortsat)
Mark har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2017 - 28.11.2022
Reel ejer
09.03.2017 - 28.11.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.01.2011 - 30.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mark Moore Højer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Moore Invest Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 462' DKK. Igennem sit holdingselskab Moore Invest Holding ApS har Mark dermed også ejerandele i MJ Udlejning 2020 ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Mark Moore Højer, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MJ Udlejning 2020 ApS fremviste et overskud på 1.042' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Moore Invest ApS fremviste et underskud på 109' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 141' DKK (MJ Udlejning 2020 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.028' DKK (MJ Udlejning 2020 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 462' DKK (Moore Invest Holding IVS (Nu: Moore Invest Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er John Moore Højer.