Michael Nørremark
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIBI INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 67.812' DKK ELQUINT A/S (2014) |
Største underskud: | -5.948' DKK UNITED COMPANY ApS (2018) |
Største egenkapital: | 142.055' DKK AXTCM INVEST ApS (2015) |
Største gæld: | 18.014' DKK UNITED COMPANY ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kromann Reumert (13 år 8 måneder) |
Seed: 577548450
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 i MIBI INVEST ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Michael Nørremark i 2 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kromann Reumert
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
KR 332 ApS
Via Kromann Reumert -
KR 649 A/S
Via KR 332 ApS -
KR 1999 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2000 ApS
Via KR 332 ApS -
KR 2001 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2002 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2003 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2005 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
KR 2004 ApS
Via KR 332 ApSNyt selskab -
ADVOKATFIRMAET KROMANN REUMERT INTERNATIONAL A/S
Via Kromann Reumert
Direktørposter (1)
-
Følsgaard Fonden Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2020
Bestyrelsesposter (4)
-
CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 20.05.2019 -
FØLSGAARD FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2020 -
UNITED COMPANY ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 20.09.2024 Ny -
Trail Food Company ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 20.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (46)
-
Trail Food Company ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2024
Registreringsdato: 20.09.2024 -
UNITED COMPANY ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2024
Registreringsdato: 20.09.2024 -
NICG Advisory DK ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2022 - 01.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.03.2021 - 01.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Michael Nørremark har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i FØLSGAARD FONDEN der præsenterede et overskud på 16.135' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND der præsenterede et underskud på 3.605' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 2011 til 2017 hos FØLSGAARD FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.540' DKK (FØLSGAARD FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.637' DKK (UNITED COMPANY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.557' DKK (FØLSGAARD FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 251' DKK (Trail Food Company ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jens Munk Plum.