Søren Leerskov
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANDINAVIAN TOURIST BOARD ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.050' DKK NIMBUS ApS (2021-22) |
Største underskud: | -946' DKK NIMBUS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 19.476' DKK XBM A/S (2019-20) |
Største gæld: | 5.590' DKK NIMBUS ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SCANDINAVIAN TOURIST BOARD ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIMBUS ApS (13 år 5 måneder) |
Seed: 314914978
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1999 ved SCANDINAVIAN TOURIST BOARD ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Søren Leerskov i 11 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2010.
I dag opererer virksomheden indenfor andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIMBUS ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
XBM A/S UNDER KONKURS
Via NIMBUS ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
NIMBUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
XBM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
XBM A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.12.2019 - 06.12.2023
Direktør
12.12.2019 - 01.04.2022
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,67% -
Stifter og Direktør
20.04.2011 - 06.12.2023
Ejer
20.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
29.01.2019 - 03.04.2020
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
16.02.2015 - 18.08.2016
Ejer
13.08.2015 - 19.12.2017
Direktør
01.09.2016 - 19.12.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
16.02.2015 - 11.08.2016
Ejer
13.08.2015 - 23.10.2017
Direktør
01.09.2016 - 28.08.2017
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor NIMBUS ApS landede et overskud på 10.050' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor NIMBUS ApS landede et underskud på 946' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Stig Michael Öhlund.