Stig Michael Öhlund
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Datoselskabet af 12. december 2019 A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -521' DKK XBM A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 19.476' DKK XBM A/S (2019-20) |
Største gæld: | 70' DKK XBM A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos XBM A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af XBM A/S (3 år 11 måneder) |
Seed: 303307348
Karrieren som erhvervsperson startede i 2019 hos Datoselskabet af 12. december 2019 A/S (tidligere XBM Europe A/S) i rollen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Stig Michael Öhlund i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 3. april 2020.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. april 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
XBM A/S UNDER KONKURS
Ejerandel: 25-33.33%
Tidslinje (7)
-
XBM A/S
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
XBM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
XBM A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
Stig har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.12.2019 - 06.12.2023
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,66% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
29.01.2019 - 03.04.2020
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor XBM A/S kunne fremvise et underskud på 521' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Søren Leerskov.