Klaus Lundfold
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Eldal af 1913 v/Klaus Lundfold (Ejer) |
Største overskud: | 2.437' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Største underskud: | -979' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2016-17) |
Største egenkapital: | 16.245' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Største gæld: | 21.621' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Eldal af 1913 v/Klaus Lundfold (13 år 3 måneder) |
Seed: 740617172
Karrieren som erhvervsperson startede i 2011 i Eldal af 1913 v/Klaus Lundfold i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Klaus Lundfold og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Klaus nu bestreddet i 13 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Eldal af 1913 v/Klaus Lundfold
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 25.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023 -
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2017
Registreringsdato: 25.10.2017
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2017 - 24.10.2023
Bestyrelsesmedlem
25.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Lundfold har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 2.437' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2017 til 2023 hos SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Henrik Fredslund-petursson.