Mia Anker Gregersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAKA HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 45.588' DKK RAKA HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -5.595' DKK RAKA HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 46.945' DKK RAKA HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 4.062' DKK Mistraka Invest ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SW INVEST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af RAKA HOLDING ApS (8 år 5 måneder) |
Seed: 1671134214
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2006 hos RAKA HOLDING ApS som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør havde Mia Anker Gregersen i 2 år 4 måneder, inden stoppet den 24. april 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 3.562' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RAKA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SW INVEST ApS
Via RAKA HOLDING ApS -
AUTOREMIND A/S
Via SW INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
RAKA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
MiaMus ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Mistraka Invest ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021 -
Mistraka Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.03.2020
Registreringsdato: 29.03.2020
Blå bog (fortsat)
Mia har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
10.02.2017 - 22.08.2023
Reel ejer
01.07.2017 - 22.08.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
17.06.2016 - 29.03.2020
Bestyrelsesmedlem
29.03.2020 - 24.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2011 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.12.2006 - 24.04.2009
Ejer
31.03.2016 - 28.05.2017
Direktør
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejer
29.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mia Anker Gregersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RAKA HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36.714' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SW INVEST ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mia Anker Gregersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor RAKA HOLDING ApS fremviste et overskud på 7.833' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor RAKA HOLDING ApS fremviste et underskud på 5.595' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.562' DKK (RAKA HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 153' DKK (SW INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.714' DKK (RAKA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.914' DKK (SW INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mia' netværk er Steen Gregersen.