John Agger
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYNGHOLM KLOAK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.448' DKK AGGER 1 HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -311' DKK LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S (Nu: LYNGHOLM KLOAK A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 38.999' DKK LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S (Nu: LYNGHOLM KLOAK A/S) (2023) |
Største gæld: | 41.907' DKK LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S (Nu: LYNGHOLM KLOAK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S (Nu: LYNGHOLM KLOAK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AGGER 1 HOLDING ApS (18 år 5 måneder) |
Seed: 1248087299
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1999 i LYNGHOLM KLOAK A/S (tidligere LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde John Agger i 3 år 5 måneder, inden stoppet d. 4. juni 2003.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anlæg af ledningsnet til væsker. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 10.613' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AGGER 1 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KLOAGGER A/S
Via AGGER 1 HOLDING ApS -
Reggaolk ApS
Via AGGER 1 HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AGGER 1 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
Reggaolk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
KLOAGGER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
Reggaolk ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2021
Registreringsdato: 22.11.2021 -
JDA SMØRREBRØD ApS (Nu: JDA 2016 ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.03.2018
Registreringsdato: 26.03.2018
Blå bog (fortsat)
John har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via AGGER 1 HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
10.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2016 - 30.03.2022
Ejer
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via AGGER 1 HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
26.02.2014 - 26.03.2018
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2012 - 30.11.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
John Agger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AGGER 1 HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.887' DKK. Igennem sit holdingselskab AGGER 1 HOLDING ApS har John dermed også ejerandele i KLOAGGER A/S (5-9.99%) & Reggaolk ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for John Agger, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor AGGER 1 HOLDING ApS fremviste et overskud på 12.448' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor JDA SMØRREBRØD ApS (Nu: JDA 2016 ApS) fremviste et underskud på 89' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.613' DKK (LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S (Nu: LYNGHOLM KLOAK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.999' DKK (LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S (Nu: LYNGHOLM KLOAK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 28.567' DKK (KLOAGGER A/S).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Marco Munthe Agger.