Jesper Enger-Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Awork I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.419' DKK AWORK A/S (2020) |
Største underskud: | -503' DKK ENRA HOLDING IVS (Nu: ENRA HOLDING APS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.332' DKK ENRA HOLDING IVS (Nu: ENRA HOLDING APS) (2023) |
Største gæld: | 2.475' DKK AWORK A/S (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos AWORK A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AWORK A/S (11 år 11 måneder) |
Seed: 473288891
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2012 hos Awork I/S i hvervet som Ejer. Jesper Enger-Rasmussen købte sig ind i virksomheden den 3. august 2012 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jesper af: Kenneth Langmaack Hjorth-Hansen og Allan Langmaack Hansen. Titlen som Ejer havde Jesper i 6 måneder, inden stoppet den 28. februar 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ENRA HOLDING APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AWORK A/S
Via ENRA HOLDING APS
Direktørposter (1)
-
ENRA HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
AWORK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Montara Watches IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022 -
AWORK ApS (Nu: AWORK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
AWORK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.03.2014 - 30.08.2024
Bestyrelsesmedlem
09.11.2020 - 30.08.2021
Bestyrelsesmedlem
09.11.2020 - 23.08.2022
Ejerandel: 40% -
Direktør
26.10.2012 - 30.05.2022
Reel ejer
26.10.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.02.2016 - 24.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
03.08.2012 - 28.02.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AWORK A/S landede et overskud på 2.419' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ENRA HOLDING IVS (Nu: ENRA HOLDING APS) landede et underskud på 503' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 851' DKK (ENRA HOLDING IVS (Nu: ENRA HOLDING APS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.332' DKK (ENRA HOLDING IVS (Nu: ENRA HOLDING APS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.048' DKK (AWORK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Allan Langmaack Hansen.