Aleksander Herforth Rendtslev
Erhvervsaktiv: | 5. nov. 2012 - 22. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Kare Creations I/S (Ejer) |
Største overskud: | 301' DKK A. HERFORTH IVS (2017) |
Største underskud: | -104' DKK KARE CREATIONS ApS (Nu: NORTHICAL VENTURES ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 301' DKK A. HERFORTH IVS (2017) |
Største gæld: | 172' DKK KARE MEDIA ApS (Nu: Bounce Inc. (Denmark) ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KARE MEDIA ApS (Nu: Bounce Inc. (Denmark) ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NORTHICAL VENTURES ApS (11 år 1 måned) |
Seed: 1252023827
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2012 ved Kare Creations I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jacob Harboe Kristensen, Mads Bach Andersen, Nicolai Elkjær Hansen at Aleksander Herforth Rendtslev stiftede Kare Creations I/S den dag i november 2012. Rollen som Ejer og Stifter bestred Aleksander i 8 måneder, før stoppet den 31. juli 2013.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. juli 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Xen Homes ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 20-24.99%
Direktørposter (1)
-
NORTHICAL VENTURES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
NORTHICAL VENTURES ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2016
Tidslinje (27)
-
Nielsen Resort ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Xen Homes ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Xen Homes ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2022
Registreringsdato: 27.09.2022
Blå bog (fortsat)
Aleksander har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.03.2021 - 03.09.2024
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
27.09.2022 - 22.08.2024
Ejer
27.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.10.2014 - 01.06.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.07.2013 - 01.06.2021
Bestyrelsesmedlem
18.05.2016 - 28.07.2020
Direktør
18.05.2016 - 01.06.2021
Ejerandel: 49% -
Direktør
25.07.2013 - 17.05.2016
Reel ejer
25.07.2013 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Aleksander Herforth Rendtslev ejer desuden også holdingselskabet NORTHICAL VENTURES ApS (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet NORTHICAL VENTURES ApS ejes der også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Aleksander Herforth Rendtslev, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor A. HERFORTH IVS kunne fremvise et overskud på 301' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor KARE CREATIONS ApS (Nu: NORTHICAL VENTURES ApS) kunne fremvise et underskud på 104' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Aleksander' netværk er Kim Herforth Nielsen.