Lars Julian Dahlager Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jul. 1986 (38 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DESIGN CORP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.789' DKK PARTNERHOLDING AF 1989 ApS (Nu: House A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -368' DKK JIDJ ApS (2022) |
Største egenkapital: | 31.032' DKK PARTNERHOLDING AF 1989 ApS (Nu: House A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 3.988' DKK PARTNERHOLDING AF 1989 ApS (Nu: House A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PARTNERHOLDING AF 1989 ApS (Nu: House A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af House A/S (13 år 11 måneder) |
Seed: 866088071
Det startede for alvor en dag i 1986 hos DESIGN CORP ApS (tidligere P.P.H.S.G. 92 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Julian Dahlager Jørgensen i 7 år 10 måneder, før stoppet d. 24. maj 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. november 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JIDJ ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
JIDJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
Text&tale (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
JIDJ ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2015
Registreringsdato: 25.05.2015 -
JIDJ ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2014
Registreringsdato: 27.05.2014
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.05.2014 - Stadig aktiv
Ejer
25.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
04.12.2012 - 13.10.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2001 - 08.04.2003
Direktør
21.08.2001 - 08.04.2003
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.05.2003 - 20.08.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2001 - 08.04.2003
Direktør
30.11.2001 - 08.04.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.04.1989 - 08.04.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor JIDJ ApS kunne offentliggøre et overskud på 264' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JIDJ ApS kunne offentliggøre et underskud på 368' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.100' DKK (PARTNERHOLDING AF 1989 ApS (Nu: House A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 31.032' DKK (PARTNERHOLDING AF 1989 ApS (Nu: House A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.065' DKK (JIDJ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Christian Isak Charles Dahlager.