Steffen Kurt Møller Agger
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 207.095' DKK FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -201.550' DKK FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.590.316' DKK FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S (2018) |
Største gæld: | 223.326' DKK FORSYNING HELSINGØR VAND A/S (2019) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SAE Consult v/ Steffen Agger (8 år 5 måneder) |
Seed: 1858051979
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2008 hos FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Steffen Kurt Møller Agger i 5 år, før stoppet d. 18. september 2013.
Nu arbejder virksomheden med reklamebureauer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 206' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
FORSYNING HELSINGØR VAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
SAE Consult (Nu: SAE Consult v/ Steffen Agger) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Steffen har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2014 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2014 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.01.2013 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2008 - 18.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Steffen Kurt Møller Agger har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S der præsenterede et overskud på 207.095' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S der præsenterede et underskud på 201.550' DKK.
Steffen har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2014 til 2021 hos FORSYNING HELSINGØR VAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.936' DKK (FORSYNING HELSINGØR VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.871' DKK (FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.561.181' DKK (FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 648.104' DKK (FORSYNING HELSINGØR VAND A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Bjarne Winther.