Per Møller Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 90.508' DKK Naviair (2018) |
Største underskud: | -190.582' DKK MOBILITY SERVICE DANMARK A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.129.606' DKK Naviair (2019) |
Største gæld: | 1.281.162' DKK Naviair (2023) |
Flest årsværk: | 646 årsværk hos Naviair (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kliento (11 år 6 måneder) |
Seed: 621671525
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 ved FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Per Møller Jensen i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen den 11. februar 2013.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 9.876' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kliento
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (2)
-
STJERNEGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
Kulturrejser A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Naviair
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 18.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Kulturrejser A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
STJERNEGAARD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
GreenMobility A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2020
Registreringsdato: 24.04.2020
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2018 - 15.01.2019
Bestyrelsesmedlem
16.01.2019 - 24.04.2019
Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - 24.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2017 - 17.03.2019
Bestyrelsesmedlem
18.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Møller Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved Naviair der præsenterede et overskud på 90.508' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Naviair der præsenterede et underskud på 74.989' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 6 måneder fra 2019 til i dag hos Naviair.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 25.228' DKK (Naviair).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 190.582' DKK (MOBILITY SERVICE DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.112.658' DKK (Naviair).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -139.582' DKK (MOBILITY SERVICE DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Katinka Pernille Aller.