Thomas Holbech
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIRMAET HOLBECH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.249' DKK POWERNET ApS (2023) |
Største underskud: | -778' DKK NEXTDOORWATCH IVS (Nu: Datoselskabet af 18. maj 2022 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 7.822' DKK POWERNET ApS (2023) |
Største gæld: | 11.865' DKK POWERNET ApS (2018) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos POWERNET ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RÅBJERG HOLDING ApS (21 år 11 måneder) |
Seed: 266428156
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 i FIRMAET HOLBECH A/S (tidligere HOLBECH EL A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Holbech i 11 år 6 måneder, inden stoppet d. 7. januar 2010.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RÅBJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
POWERNET ApS
Via RÅBJERG HOLDING ApS -
TELECOM X ApS
Via POWERNET ApS
Direktørposter (1)
-
RÅBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
POWERNET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2017 -
TELECOM X ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
Lykkebogaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021 -
TELECOM X ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
TELECOM X ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.01.2017 - Stadig aktiv
Ejer
05.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via RÅBJERG HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
01.10.2002 - Stadig aktiv
Direktør
29.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.06.2013 - 30.11.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2017 - 01.09.2021
Bestyrelsesmedlem
02.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
16.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via POWERNET ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2015 - 17.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HOLBECH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: RÅBJERG HOLDING ApS) landede et overskud på 590' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.249' DKK (POWERNET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.822' DKK (POWERNET ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.608' DKK (TELECOM X ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Claus Holbech.