Claus Holbech
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RÅBJERG HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 2.249' DKK POWERNET ApS (2023) |
Største underskud: | -778' DKK NEXTDOORWATCH IVS (Nu: Datoselskabet af 18. maj 2022 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 7.822' DKK POWERNET ApS (2023) |
Største gæld: | 11.865' DKK POWERNET ApS (2018) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos POWERNET ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RÅBJERG HOLDING ApS (21 år 11 måneder) |
Seed: 1041394556
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2002 i RÅBJERG HOLDING ApS (tidligere HOLBECH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE) som Stifter, Ejer og Direktør. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Claus af: Thomas Holbech. Hvervet som Stifter, Ejer og Direktør har Claus nu besiddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 501' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RÅBJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
POWERNET ApS
Via RÅBJERG HOLDING ApS -
TELECOM X ApS
Via POWERNET ApS
Direktørposter (1)
-
RÅBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
POWERNET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2017 -
TELECOM X ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
TELECOM X ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
TELECOM X ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
NEXTDOORWATCH IVS (Nu: Datoselskabet af 18. maj 2022 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2019
Registreringsdato: 17.01.2019
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.01.2017 - Stadig aktiv
Ejer
05.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via RÅBJERG HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
01.10.2002 - Stadig aktiv
Direktør
29.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2017 - 01.09.2021
Bestyrelsesmedlem
02.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
16.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via POWERNET ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2015 - 17.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2006 - 13.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HOLBECH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: RÅBJERG HOLDING ApS) fremviste et overskud på 590' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.249' DKK (POWERNET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.822' DKK (POWERNET ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.608' DKK (TELECOM X ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Thomas Holbech.