Klaus Søborg Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Advodan I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.078' DKK REWIDAN REVISIONSANPARTSSELSKAB (2016-17) |
Største underskud: | -865' DKK STENBAKKEGAARD ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.293' DKK K. SØBORG ApS (2023) |
Største gæld: | 4.483' DKK KRISTIAN RAVN ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Dansk Erhvervsgulve ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advodan I/S (13 år 8 måneder) |
Seed: 1514180624
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 hos Advodan I/S i rollen som Ejer. Klaus Søborg Jørgensen købte en del af virksomheden d. 1. januar 2011 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Klaus af: Finn Jørgensen, Michael Abel, Palle Stig Andersen og 3 andre personer. Titlen som Ejer har Klaus nu bestreddet i 13 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Advodan I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
K. SØBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
ADVODAN A/S
Via Advodan I/S -
ADVOKATINKASSO A/S
Via Advodan I/S -
HPL 6 ApS
Via K. SØBORG ApS -
HPL HOLBÆK HOLDING ApS
Via K. SØBORG ApS -
HOLBÆK HAVNEBY A/S
Via HPL HOLBÆK HOLDING ApS -
GLR Invest ApS
Via K. SØBORG ApS -
Intellego ApS
Via GLR Invest ApS -
Billigselskab ApS
Via Intellego ApS -
Compliance Team ApS
Via GLR Invest ApS
Direktørposter (1)
-
K. SØBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (191)
-
PI-DK INVEST IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
Baby Petit ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Baby Petit ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024
Blå bog (fortsat)
Klaus har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2019 - 06.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2024 - 19.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 94 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 2019 til 2024 hos PI-DK INVEST IVS.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Klaus Elkjær Rasmussen.