Naja Retbøll
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Husen Advokater I/S (Ejer) |
Største overskud: | 134' DKK Kingsroad ApS (2020) |
Største underskud: | -25' DKK Kingsroad ApS (2021) |
Største egenkapital: | 249' DKK Kingsroad ApS (2020) |
Største gæld: | 10.452' DKK Kingsroad ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Kingsroad ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Husen Advokater I/S (11 år 8 måneder) |
Seed: 606006108
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2013 hos Husen Advokater I/S i hvervet som Ejer. Naja Retbøll købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2013 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Naja af: Anne Louise Goth Husen, Kristian Goth Paaschburg, Katja Lykke Kjersgaard Paludan og Dennis Hofmann. Titlen som Ejer har Naja nu besiddet i 11 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Husen Advokater I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Kingsroad ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Kingsroad ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2022
Registreringsdato: 19.10.2022 -
Husen Advokater I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Naja har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
09.12.2022 - 11.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2022 - 30.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Naja' netværk er Judy Jakobsen.