Marie von Bülow Elkrog
Erhvervsaktiv: | 1. aug. 2014 - 22. sep. 2015 |
Karrieren startede hos: | MaCri (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.062' DKK Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.177' DKK Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.771' DKK Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MaCri (1 år 1 måned) |
Seed: 191512784
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Marie von Bülow Elkrog. Første gang Marie var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2014 hos MaCri som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Marie von Bülow Elkrog der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Marie i 1 år 1 måned, inden stoppet den 22. september 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. september 2015.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
Wabo 2023 ApS (Nu: Harba Systems ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023 -
MaCri (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.09.2015
Registreringsdato: 22.09.2015
Blå bog (fortsat)
Marie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 2 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.02.2023 - 10.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2014 - 22.09.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Christian von Bülow Elkrog.