Christian Mogens Olesen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1980 - 30. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | ARTEFORM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.315' DKK REVERIE ApS (2020) |
Største underskud: | -3.981' DKK REVERIE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.932' DKK REVERIE ApS (2020) |
Største gæld: | 13.433' DKK REVERIE ApS (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos REVERIE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kredense I/S (10 år 1 måned) |
Seed: 1026378298
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1980 ved ARTEFORM ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Christian Mogens Olesen i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen den 22. marts 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. maj 1988.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kredense I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Ollie Consult v/Christian Olesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
REVERIE ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
Ollie Consult v/Christian Olesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
02.05.2022 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2020 - 15.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1987 - 10.04.1989
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1983 - 02.11.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Troels Wain Skytte Philp.