Thomas Tai Bang Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ABEKATTEN KLATREVÆGGE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 69.797' DKK MADS A HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -26.844' DKK MELSEN HOLDING A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 252.965' DKK MELSEN HOLDING A/S (2016-17) |
Største gæld: | 88.761' DKK K/S Godthåb Oase (Nu: Selskabet af 27. september 2018 K/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 183 årsværk hos MATCHMIND A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL (13 år) |
Seed: 1052329159
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 i ABEKATTEN KLATREVÆGGE A/S (tidligere ABEKATTEN KLATREVÆGGE ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Tai Bang Christensen i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 27. april 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af sportsudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et overskud på 1.635' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
HJULMANDKAPTAIN ADVOKATKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL -
HJULMANDKAPTAIN ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via HJULMANDKAPTAIN ADVOKATKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB -
ITD HJULMANDKAPTAIN ADVOKATAKTIESELSKAB UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HJULMANDKAPTAIN ADVOKATPARTNERSELSKAB -
EJENDOMSSELSKABET HJULMANDKAPTAIN, HJØRRING ApS
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL -
EJENDOMSSELSKABET HJULMANDKAPTAIN, FREDERIKSHAVN ApS
Via ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL
Direktørposter (1)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2011
Bestyrelsesposter (3)
-
ITD HJULMANDKAPTAIN ADVOKATAKTIESELSKAB UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.06.2024 -
DTK Air & Sea A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 18.03.2024 -
Gudrun & Palle Mørch´s Fond
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 29.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (91)
-
ITD HJULMANDKAPTAIN ADVOKATAKTIESELSKAB (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
DTK Air & Sea A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
CasaStillo Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
13.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HJULMANDKAPTAIN ADVOKATPARTNERSELSKAB -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Tai Bang Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i MELSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 8.633' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i MELSEN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 26.844' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 46 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år fra 2018 til i dag hos Gudrun & Palle Mørch´s Fond.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.136' DKK (ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.727' DKK (K/S Godthåb Oase (Nu: Selskabet af 27. september 2018 K/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.924' DKK (ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 117' DKK (K/S Godthåb Oase (Nu: Selskabet af 27. september 2018 K/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Per Christensen.