Hans Christian Broen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DITLEVSEN & BROEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 24.159' DKK LISSY CHRISTENSEN HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -9.932' DKK LISSY CHRISTENSEN HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 133.416' DKK LISSY CHRISTENSEN HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 44.624' DKK LISSY CHRISTENSEN. KOLDING ApS (Nu: Liva Stormarked Domhusgade ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos LISSY CHRISTENSEN HOLDING A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af DITLEVSEN & BROEN ApS (41 år 10 måneder) |
Seed: 757921655
Det begyndte for alvor dengang i 1982 i DITLEVSEN & BROEN ApS (tidligere DITLEVSEN OG BROEN ApS) som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Hans Christian Broen nu besiddet i 41 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 3.432' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DB PROPERTY ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
DITLEVSEN & BROEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
DITLEVSEN & BROEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.1982 -
DB PROPERTY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
LISSY CHRISTENSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
LISSY CHRISTENSEN EJENDOMME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
DB CONSULTANCY ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.10.2018
Registreringsdato: 25.10.2018 -
DB CONSULTANCY ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2018
Registreringsdato: 25.10.2018
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.02.1992 - Stadig aktiv
Direktør
13.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
19.11.1982 - Stadig aktiv
Ejer
23.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2009 - 28.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
23.11.2006 - 25.10.2018
Direktør
13.10.2010 - 25.10.2018
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor DITLEVSEN & BROEN ApS fremviste et overskud på 5.699' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor PBH NR. 21.640 ApS (Nu: DB PROPERTY ApS) fremviste et underskud på 1.774' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Ilse Ditlevsen.