Ilse Ditlevsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DB CONSULTANCY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.699' DKK DITLEVSEN & BROEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.774' DKK PBH NR. 21.640 ApS (Nu: DB PROPERTY ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 26.008' DKK DITLEVSEN & BROEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 9.394' DKK DITLEVSEN & BROEN ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DITLEVSEN & BROEN ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af DB CONSULTANCY ApS (35 år 11 måneder) |
Seed: 1901544616
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1982 ved DB CONSULTANCY ApS med titlen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør bestred Ilse Ditlevsen i 35 år 11 måneder, før stoppet den 25. oktober 2018.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 1.366' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. oktober 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DB PROPERTY ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
DITLEVSEN & BROEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
DB PROPERTY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1991 -
DITLEVSEN & BROEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
DB CONSULTANCY ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.10.2018
Registreringsdato: 25.10.2018 -
DB CONSULTANCY ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2018
Registreringsdato: 25.10.2018 -
DITLEVSEN & BROEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2010
Registreringsdato: 13.10.2010
Blå bog (fortsat)
Ilse har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.11.2006 - Stadig aktiv
Direktør
13.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.08.1991 - Stadig aktiv
Ejer
18.02.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.11.1982 - 25.10.2018
Ejer
23.11.2006 - 25.10.2018
Ejerandel: 50% -
Revisor
15.12.1982 - 03.02.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DITLEVSEN & BROEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.699' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor PBH NR. 21.640 ApS (Nu: DB PROPERTY ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.774' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ilse' netværk er Hans Christian Broen.