Søren Stig Langløkke Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOBBELT A INVEST ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 37.551' DKK ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB (2023) |
Største underskud: | -9.533' DKK ELLEN OG OVE ARKILS FOND (2018) |
Største egenkapital: | 407.979' DKK FONDEN AF 20. DECEMBER (2023) |
Største gæld: | 190.644' DKK FONDEN AF 20. DECEMBER (2014) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af DOBBELT A INVEST ApS (16 år 6 måneder) |
Seed: 1640785235
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2008 hos DOBBELT A INVEST ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Stig Langløkke Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Søren nu besiddet i 16 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
DOBBELT A INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Direktørposter (1)
-
DOBBELT A INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2008
Bestyrelsesposter (8)
-
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2017 -
JELS SAVVÆRK HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.09.2019 -
BetterBoard ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2017 -
PV GREVE A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.12.2023 -
Dinesen Legacy A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.06.2021 -
Design Studies ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2023 -
ELLEN OG OVE ARKILS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2020 -
Jels Savværk Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
Anpartsselskabet af 3. maj 2022 (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
PV GREVE A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
Anpartsselskabet af 3. maj 2022 (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Stig Langløkke Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB der præsenterede et overskud på 37.551' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos JELS SAVVÆRK HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 6.240' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 5 måneder fra 2017 til i dag hos BetterBoard ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37.551' DKK (ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 1.549' DKK (Ejendomsselskabet DP 1 P/S (Nu: Ejendomsselskabet DP 1 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 407.979' DKK (FONDEN AF 20. DECEMBER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 120' DKK (DOBBELT A INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Thomas Dinesen.