Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 29.245' DKK NIKITA HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -7.770' DKK BILHUSET ELMER A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 57.625' DKK PEGA HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 97.464' DKK BILHUSET ELMER A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT ApS (18 år 9 måneder) |
Seed: 1145583777
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2005 ved CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT ApS i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen nu besiddet i 18 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 522' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT ApS
Via CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT HOLDING ApS -
Advokathuset August Jørgensen I/S
Via CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT ApSIkke offentliggjort -
EJENDOMMEN HUGINSVEJ 6 D I/S
Via CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2005 -
EJENDOMMEN HUGINSVEJ 6 D I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2014 -
CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2008
Bestyrelsesposter (4)
-
UBISOFT NORDIC A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.04.2024 -
A/S MEGATRADE BESLAG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2018 -
PEGA HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2020 -
S. H. T. VAND & MILJØ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (30)
-
UBISOFT NORDIC A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
NIKITA HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
DVS HANDEL A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024
Blå bog (fortsat)
Carl har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
18.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 19%
Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.002' DKK. Gennem sit holdingselskab CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT HOLDING ApS har Carl dermed også andele i CARL GUSTAF JESPERSEN ADVOKAT ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Carl Gustaf Knakkergaard Jespersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved PEGA HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 8.058' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved BILHUSET ELMER A/S der præsenterede et underskud på 7.770' DKK.
Carl har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 3 måneder fra 2014 til i dag hos S. H. T. VAND & MILJØ ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.970' DKK (S. H. T. VAND & MILJØ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.637' DKK (OD A/S (Nu: UNITED COMPANY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.200' DKK (PEGA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 553' DKK (OD A/S (Nu: UNITED COMPANY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er John Christian Langeberg.