Knud-Ove Jeppesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | B.A.J. HOLDING ApS (Revisor) |
Største overskud: | 28.153' DKK H. SØRENSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -3.764' DKK REFBORG A/S (2020) |
Største egenkapital: | 134.149' DKK KURT POULSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 107.019' DKK DP PROJEKTUDVIKLING A/S (Nu: STB Byg Ejendomme ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos RK PLAST A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Revisor af P.N. ERICHSEN A/S (20 år 5 måneder) |
Seed: 636034540
Karrieren som erhvervsleder startede i 1986 hos B.A.J. HOLDING ApS (tidligere PCC 125 ApS) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Knud-Ove Jeppesen i 7 år, før stoppet d. 15. juli 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. marts 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
METKO ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
METKO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
RASMUSSEN, MIDDELFART A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2008 -
E. KOED CHRISTENSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (52)
-
MM Biobrændsel A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2024
Registreringsdato: 26.09.2024 -
Brofrihed ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
Brofrihed ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023
Blå bog (fortsat)
Knud-Ove har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2023 - 26.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2023 - 25.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
01.03.2000 - 19.08.2020
Bestyrelsesmedlem
19.08.2020 - 07.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud-Ove Jeppesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn METKO ApS (ejer pt. 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 8.163' DKK. Gennem holdingselskabet METKO ApS har Knud-Ove derfor også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Knud-Ove Jeppesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Knud-Ove Jeppesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos MM COMPOSITE A/S der præsenterede et overskud på 22.248' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos INDUSTRI INVEST SYD A/S der præsenterede et underskud på 2.857' DKK.
Knud-Ove har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 7 måneder fra 2008 til i dag hos RASMUSSEN, MIDDELFART A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.440' DKK (H. SØRENSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 112.759' DKK (H. SØRENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.416' DKK (REFBORG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Knud-Ove' netværk er Ole Brun Schnuchel.