Mia Hentze Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2004 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MHZA HOLDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 60.749' DKK MITA-TEKNIK MA HOLDING A/S (Nu: MHZA HOLDING A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -129.796' DKK Aktieselskabet af 10. januar 2019 (2018) |
Største egenkapital: | 377.191' DKK MITA-TEKNIK MA HOLDING A/S (Nu: MHZA HOLDING A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 331.665' DKK Aktieselskabet af 10. januar 2019 (2017) |
Flest årsværk: | 248 årsværk hos Aktieselskabet af 10. januar 2019 (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af MHZA HOLDING A/S (19 år 8 måneder) |
Seed: 1043416801
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 i MHZA HOLDING A/S (tidligere MITA-TEKNIK MA HOLDING A/S) med titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Mia Hentze Andersen erhvervede virksomheden MHZA HOLDING A/S d. 23. december 2004. Mia har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Mia nu bestreddet i 19 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 14.824' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MHZA HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
C&H Skov I ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
M&J ApS
Via MHZA HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
MHZA HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2007 -
M&J ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
MHZA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2007 -
C&H HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.01.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Aktieselskabet af 10. januar 2019
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
M&J ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
MITA-TEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021
Blå bog (fortsat)
Mia har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
23.12.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.10.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
10.01.2019 - 23.06.2023
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
10.01.2019 - 15.12.2021
Ejerandel: 33,33%
Mia Hentze Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MHZA HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 348.230' DKK. Igennem holdingselskabet MHZA HOLDING A/S har Mia derfor også ejerandele i M&J ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Mia Hentze Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Mia Hentze Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i MITA-TEKNIK MA HOLDING A/S (Nu: MHZA HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 60.749' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet af 10. januar 2019 der præsenterede et underskud på 30.936' DKK.
Mia har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 10 måneder fra 2007 til i dag hos MHZA HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.920' DKK (Aktieselskabet af 10. januar 2019).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 20.914' DKK (MITA-TEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.199' DKK (Aktieselskabet af 10. januar 2019).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 6.147' DKK (MITA-TEKNIK, UDLEJNING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mia' netværk er Jesper Hentze Andersen.