Lars Gøsta Rold
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GØSTA DESIGN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 155' DKK WORKFORM KØKKEN ApS (Nu: DESIGN BY GØSTA ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -130' DKK WORKFORM KØKKEN ApS (Nu: DESIGN BY GØSTA ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 176' DKK WORKFORM KØKKEN ApS (Nu: DESIGN BY GØSTA ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 394' DKK WORKFORM KØKKEN ApS (Nu: DESIGN BY GØSTA ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos WORKFORM KØKKEN ApS (Nu: DESIGN BY GØSTA ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af DESIGN BY GØSTA ApS (11 år 2 måneder) |
Seed: 825262366
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 ved GØSTA DESIGN ApS (tidligere WORKFORM ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Lars Gøsta Rold i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen den 18. juni 2009.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
DESIGN BY GØSTA ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
LIVINGTURE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Design studio Lars Gøsta Rold
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
LIVINGTURE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2014 -
DESIGN BY GØSTA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Design studio Lars Gøsta Rold (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019 -
LIVINGTURE ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2014
Registreringsdato: 22.01.2014 -
LIVINGTURE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.01.2014
Registreringsdato: 22.01.2014
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
22.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.08.2013 - 10.07.2020
Ejer
01.08.2013 - Stadig aktiv
Direktør
30.09.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2008 - 19.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.07.2008 - 19.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor WORKFORM KØKKEN ApS (Nu: DESIGN BY GØSTA ApS) fremviste et overskud på 155' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor WORKFORM KØKKEN ApS (Nu: DESIGN BY GØSTA ApS) fremviste et underskud på 130' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Martin René Romy Sønnichsen.