Martin René Romy Sønnichsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | MARTIN JØNSSON HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 8.592' DKK MARTIN JØNSSON HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -5.232' DKK MARTIN JØNSSON HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 12.669' DKK MARTIN JØNSSON HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 8.087' DKK BYENS BILPLEJE ÅRHUS ApS (2021) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos BYENS BILPLEJE ÅRHUS ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af MARTIN JØNSSON HOLDING ApS (14 år) |
Seed: 1242361788
Det hele startede i 2010 hos MARTIN JØNSSON HOLDING ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Martin René Romy Sønnichsen nu bestreddet i 14 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 177' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN JØNSSON HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DESIGN BY GØSTA ApS
Via MARTIN JØNSSON HOLDING ApS -
MJH Ejendomme ApS
Via MARTIN JØNSSON HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MARTIN JØNSSON HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2010 -
DESIGN BY GØSTA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2019 -
MJH Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
DANSK LUKSUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
MJH Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021 -
DESIGN BY GØSTA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.12.2019
Registreringsdato: 03.12.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,7% -
Stifter og Direktør
20.09.2010 - Stadig aktiv
Ejer
22.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.07.2013 - 30.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.05.2015 - 26.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MARTIN JØNSSON HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 8.592' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MARTIN JØNSSON HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 5.232' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.925' DKK (BYENS BILPLEJE ÅRHUS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.028' DKK (MARTIN JØNSSON HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -231' DKK (DESIGN BY GØSTA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lars Gøsta Rold.