Peter Grinsted
Karrieren startede hos: | Erka ApS (Revisor) |
Største overskud: | 99.523' DKK LGC ELECTRO TRADE ApS (Nu: Cosmo 3 ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -93.219' DKK A/S PSE NR. 2103 (Nu: HimmerLand A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 747.447' DKK A/S PSE NR. 2103 (Nu: HimmerLand A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 572.048' DKK LGC ELECTRO TRADE ApS (Nu: Cosmo 3 ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 148 årsværk hos A/S PSE NR. 2103 (Nu: HimmerLand A/S) (2022-23) |
Seed: 299561931
Det startede for alvor for nu mange år siden hos Erka ApS (tidligere ERKA ApS) med titlen som Revisor. Denne rolle bestred Peter Grinsted i 23 år 1 måned, før stoppet d. 28. juli 1992.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med biler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juli 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Grinsted Holding af 1953 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
2GTOURS ApS
Via Grinsted Holding af 1953 ApS -
Quality Quest ApS
Via Grinsted Holding af 1953 ApS
Direktørposter (1)
-
Grinsted Holding af 1953 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2017
Ejendomme (4)
Tidslinje (92)
-
2GTOURS ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
2GTOURS ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
2GTOURS ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2002 - 15.06.2017
Reel ejer
01.07.2002 - 28.12.2017
Direktør
05.12.2002 - 01.09.2023
Reel ejer
29.12.2017 - 21.03.2024
Ejer
22.03.2024 - 22.03.2024
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
16.10.2020 - 15.03.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.10.2020 - 15.03.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
16.10.2020 - 15.03.2021
Reel ejer
22.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Peter Grinsted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Grinsted Holding af 1953 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.423' DKK. Igennem holdingselskabet Grinsted Holding af 1953 ApS har Peter derfor også ejerandele i 2GTOURS ApS (25-33.33%) samt Quality Quest ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Peter Grinsted, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor PBH 28.188 ApS (Nu: 2GTOURS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 868' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PBH 28.188 ApS (Nu: 2GTOURS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.151' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 12.402' DKK (LGC ELECTRO TRADE ApS (Nu: Cosmo 3 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 21.975' DKK (A/S PSE NR. 2103 (Nu: HimmerLand A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 747.447' DKK (A/S PSE NR. 2103 (Nu: HimmerLand A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -655' DKK (Amalgamated Cruise and Port Services ApS (Nu: Quality Quest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Ole Grauting.