Else Andresen
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET AF DEN 01.06.90 ApS NR. 6 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 128.908' DKK CALLIE INVEST A/S (2019) |
Største underskud: | -66.578' DKK CALLIE INVEST A/S (2018) |
Største egenkapital: | 711.729' DKK CALLIE INVEST A/S (2021) |
Største gæld: | 271.714' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1/5 1995 A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET AF 1/5 1995 A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S) (2020) |
Seed: 1744906060
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos INVESTERINGSSELSKABET AF DEN 01.06.90 ApS NR. 6 (tidligere EJENDOMSAKTIESELSKABET BYBO) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Else Andresen i 40 år 9 måneder, før stoppet d. 3. juli 1990.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. december 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E.A. HOLDING, ÅRHUS ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CALLIE INVEST A/S
Via E.A. HOLDING, ÅRHUS ApS -
EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 1995 A/S
Via CALLIE INVEST A/S -
Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S
Via CALLIE INVEST A/S
Direktørposter (2)
-
E.A. HOLDING, ÅRHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2009 -
C.H.A. HOLDING, ÅRHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2009
Bestyrelsesposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 1995 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.1995 -
Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2018 -
CALLIE INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.03.2009
Tidslinje (22)
-
Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2018
Registreringsdato: 27.06.2018 -
E. ANDRESEN HOLDING ApS (Nu: E.A. INVEST, ÅRHUS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2010
Registreringsdato: 18.08.2010 -
E.A. HOLDING, ÅRHUS ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.04.2009
Registreringsdato: 21.04.2009
Blå bog (fortsat)
Else har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 74 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CALLIE INVEST A/S -
Ejer og Direktør
21.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Direktør
21.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
21.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via E.A. HOLDING, ÅRHUS ApS
Else Andresen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos CALLIE INVEST A/S der præsenterede et overskud på 128.908' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos CALLIE INVEST A/S der præsenterede et underskud på 66.578' DKK.
Else har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 40 år 9 måneder fra 1949 til 1990 hos INVESTERINGSSELSKABET AF DEN 01.06.90 ApS NR. 6.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 68.284' DKK (CALLIE INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.322' DKK (Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 610.776' DKK (CALLIE INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24.617' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 1995 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Else' netværk er Jørgen Jacobsen.