Flemming Hallen
Erhvervsaktiv siden: | 13. nov. 1978 (45 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGESELSKABET AF 13.11.1978 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.785' DKK ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) (2016) |
Største underskud: | -9.260' DKK EJENDOMSSELSKABET BØRSEN ESBJERG ApS (2017) |
Største egenkapital: | 30.859' DKK BYGGERINGEN I ESBJERG A/S (2021-22) |
Største gæld: | 77.272' DKK MUSIKHUSET ESBJERG. FOND (2021) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos MUSIKHUSET ESBJERG. FOND (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ARKITEKTFIRMAET FLEMMING HALLEN'S TEGNESTUE ApS (38 år 9 måneder) |
Seed: 1986562106
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for mange år siden hos BYGGESELSKABET AF 13.11.1978 ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Flemming Hallen i 13 år 2 måneder, inden stoppet den 7. februar 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. april 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARKITEKTFIRMAET FLEMMING HALLEN'S TEGNESTUE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FKF, BYPARKEN ApS
Via ARKITEKTFIRMAET FLEMMING HALLEN'S TEGNESTUE ApS
Direktørposter (1)
-
ARKITEKTFIRMAET FLEMMING HALLEN'S TEGNESTUE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.1985
Bestyrelsesposter (2)
-
BYGGERINGEN I ESBJERG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2005 -
VARDE EJENDOMSINVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (40)
-
A. & F. H. HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.09.2018
Registreringsdato: 18.09.2018 -
A. & F. H. HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2018
Registreringsdato: 15.06.2018 -
ØSTSKOVEN ANDRUP ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.10.2015
Registreringsdato: 14.10.2015
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.12.1985 - Stadig aktiv
Ejer
04.12.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.08.2006 - 01.10.2019
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ARKITEKTFIRMAET FLEMMING HALLEN'S TEGNESTUE ApS fremviste et overskud på 1.558' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ARKITEKTFIRMAET FLEMMING HALLEN'S TEGNESTUE ApS fremviste et underskud på 703' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 926' DKK (H&N DEVELOPMENT ApS (Nu: TEKT PROJECT ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.102' DKK (BYGGERINGEN I ESBJERG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 26.651' DKK (BYGGERINGEN I ESBJERG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.010' DKK (FOBT INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Kurt Vestergaard.