Preben Lykkegaard Andersen
Karrieren startede hos: | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 337.618' DKK PRAS A/S (2023) |
Største underskud: | -172.117' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 3.312.248' DKK PRAS A/S (2023) |
Største gæld: | 2.600.544' DKK PRAS A/S (2019) |
Flest årsværk: | 647 årsværk hos SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2023) |
Seed: 635538076
Det hele begyndte for længe siden i SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S (tidligere FÆLLESBANKEN FOR DANMARKS SPAREKASSER AKTIESELSKAB) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Preben Lykkegaard Andersen i 63 år 5 måneder, inden stoppet d. 24. februar 1988.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SOLKLINTEN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (2)
Tidslinje (105)
-
SOLKLINTEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
INDUSTRIVEJ 6. ODENSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.06.2020
Registreringsdato: 11.06.2020 -
SOLKLINTEN ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2012
Registreringsdato: 14.11.2012
Blå bog (fortsat)
Preben har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 100 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
14.11.2012 - 23.08.2024
Ejer
14.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
06.02.2018 - 26.05.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
12.05.2010 - 11.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2007 - 07.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2010 - 01.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 46 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 63 år 5 måneder fra 1924 til 1988 hos SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 337.618' DKK (PRAS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.312.248' DKK (PRAS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 524' DKK (SPAR FYNS EJENDOMSSELSKAB II A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 5. MAJ 2014 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Harald Erik Henningsen.