Peter Adser
Karrieren startede hos: | J.M. TAX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.793' DKK ADSERBI A/S (2020-21) |
Største underskud: | -11.107' DKK KLARSØ HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 347.069' DKK ADSERBI A/S (2022-23) |
Største gæld: | 218.553' DKK BJØRN THORSEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos BJØRN THORSEN A/S (2021-22) |
Seed: 174399451
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for længe siden i J.M. TAX A/S (tidligere SCANDIFLEX A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Adser i 42 år 9 måneder, inden stoppet d. 8. januar 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. januar 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADSERBI A/S
Ejerandel: 0% -
KLARSØ HOLDING ApS
Ejerandel: 0%
Direktørposter (2)
-
KLARSØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2001 -
ADSERBI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.1979
Bestyrelsesposter (3)
-
THORKILD LARSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2010 -
SCANDIFLEX NORDIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.04.1981 -
ADSERBI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.1979
Ejendomme (1)
Tidslinje (63)
-
BJØRN THORSEN A/S (Nu: DANSCAN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
BJØRN THORSEN A/S (Nu: DANSCAN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
BJØRN THORSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2022
Registreringsdato: 06.10.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 71 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
09.07.2001 - Stadig aktiv
Ejer
23.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.1981 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.03.1979 - Stadig aktiv
Ejer
23.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 2% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1969 - 15.01.2024
Direktør
06.05.1994 - 15.01.2024
Reel ejer
28.10.2016 - 15.01.2024
Ejerandel: 2% -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2020 - 06.10.2022
Reel ejer
16.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1,6%
Peter Adser er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLARSØ HOLDING ApS (2% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 162.924' DKK. Gennem sit holdingselskab KLARSØ HOLDING ApS har Peter dermed også andele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Adser, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Adser har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i ADSERBI A/S der præsenterede et overskud på 29.793' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i Digital Serigraphic Technologies A/S der præsenterede et underskud på 2.267' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 54 år 4 måneder fra 1969 til 2024 hos DANSCAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.855' DKK (KLARSØ HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (FASTLINK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 162.924' DKK (KLARSØ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13' DKK (FASTLINK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Claus Adser.