Mogens Lindhardt
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 1976 (48 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hanstholm Cementstøberi ApS (Direktør) |
Største overskud: | 35.109' DKK PCC 160 ApS (Nu: FF HANSTHOLM A/S) (2014) |
Største underskud: | -930' DKK ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM (2022) |
Største egenkapital: | 90.398' DKK PCC 160 ApS (Nu: FF HANSTHOLM A/S) (2016) |
Største gæld: | 92.654' DKK PCC 160 ApS (Nu: FF HANSTHOLM A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos PCC 160 ApS (Nu: FF HANSTHOLM A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Hanstholm Cementstøberi ApS (44 år 11 måneder) |
Seed: 1256441080
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i Hanstholm Cementstøberi ApS (tidligere HANSTHOLM BETON ApS) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Direktør havde Mogens Lindhardt i 44 år 11 måneder, inden stoppet d. 29. maj 2021.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af byggematerialer af beton. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 128' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. november 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 5-9.99% -
Hanstholm Cementstøberi v/Mogens Lindhardt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
HANSTHOLM BETON ApS (Nu: Hanstholm Cementstøberi ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
Hanstholm Cementstøberi ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021
Blå bog (fortsat)
Mogens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2013 - 18.10.2023
Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
02.06.1976 - 29.05.2021
Bestyrelsesmedlem
02.06.1976 - 29.05.2021
Ejer
18.12.1997 - 01.11.2021
Bestyrelsesmedlem
29.05.2021 - 01.11.2021
Ejerandel: 50,5% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
15.06.2004 - 03.04.2018
Ejerandel: 50,5% -
Bestyrelsesmedlem
02.03.1987 - 12.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor HANSTHOLM BETON ApS (Nu: Hanstholm Cementstøberi ApS) fremviste et overskud på 128' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ApS BYTORVET 19 HANSTHOLM fremviste et underskud på 930' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Erik Mathiassen.