Erik Schou
Karrieren startede hos: | HELGE BRUHN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.242' DKK HELSAM A/S (Nu: HELSAM GRUPPEN A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -5.174' DKK A/S PSE NR. 2735 (Nu: Web Nordic A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 84.538' DKK Helsam Holding A/S (Nu: H. Holding Invest A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 106.609' DKK HELSAM A/S (Nu: HELSAM GRUPPEN A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 166 årsværk hos HELSAM A/S (Nu: HELSAM GRUPPEN A/S) (2020-21) |
Seed: 905982734
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved HELGE BRUHN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Schou i 24 år 6 måneder, før stoppet den 3. januar 1996.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.905' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H. Holding Invest A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HELSAM GRUPPEN A/S
Via H. Holding Invest A/S -
Web Nordic A/S
Via HELSAM GRUPPEN A/S
Direktørposter (1)
-
H. Holding Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Web Nordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2023 -
HELSAM GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2023 -
H. Holding Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
HELSAM GRUPPEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
Web Nordic A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
H. Holding Invest A/S
Tilknyttet som direktørDato: 08.10.2023
Registreringsdato: 08.10.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
20.05.2015 - 14.10.2020
Bestyrelsesmedlem
20.05.2015 - Stadig aktiv
Ejer
15.10.2020 - Stadig aktiv
Direktør
08.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.12.1993 - 08.10.2020
Bestyrelsesmedlem og Ejer
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via H. Holding Invest A/S -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.04.1988 - 08.10.2020
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
06.12.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HELSAM GRUPPEN A/S -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2000 - 24.04.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.1991 - 01.11.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HELSAM A/S (Nu: HELSAM GRUPPEN A/S) kunne offentliggøre et overskud på 14.242' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Helsam Holding A/S (Nu: H. Holding Invest A/S) kunne offentliggøre et underskud på 139' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Kenneth Gert Guldager.